-
Ο Τρανσυλβανίας
Βασίλειος. 23-04-1811.
Έδρα Ερμανστάνδη (Sibiu).
-
Ο Βουκοβίνης
Ησαΐας. 07-12-1823. (+ 14-09-1834).
Έδρα Τσέρνοβιτς (Chernivtsi).
-
Ο Άνω Καρλοβικίου Λουκιανός. 25-04-1828.
Έδρα Κάρλοβατς
(Karlovac).
-
Ο Μπάτσκας Στέφανος. 20-01-1829.
Έδρα Νόβι Σαντ (Novi Sad).
-
Ο Τιμισοάρας Μάξιμος. 21-01-1829.
Έδρα Τιμισοάρα (Timișoara).
-
Ο Πάκρατς
Γεώργιος. 24-01-1829.
Έδρα Πάκρατς (Pakrac).
-
Ο Βέρσατς Ιωσήφ.
24-06-1829.
Έδρα Βέρσατς (Vršac).
-
Ο Βουδιμίου Ιουστίνος. 19-08-1834. (+ 25-11-1834).
Έδρα Άγιος Ανδρέας (Szentendre) Ουγγαρίας.
-
Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τιμισοάρας
Μάξιμος.
Έδρα Αράντ (Arad).
-
Ο Δαλματίας και Καττάρου
(χηρεύει).
Έδρα Σίμπενικ (Sibenik).