Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΑΧΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).
ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ |
||||
Ιννοκέντιος Μπουργκέλε | 25 Δεκεμβρίου 1819-10 Ιανουαρίου 1840 | Από Πρεσβύτερος | Κοίμηση | 1768-1840 |
Νεόφυτος Χαλάμπι | 12 Αυγούστου 1842-3 Δεκεμβρίου 1853 | Από Πρεσβύτερος | Κοίμηση | ;-1853 |
ΕΠΑΡΧΙΟΥΧΟΙ | ||||
Για την περίοδο πριν το 1904 βλέπε Μητρόπολη Σελευκείας | ||||
Γερμανός Σεχάντι | 12 Σεπτεμβρίου 1904-1924 | Από Πρεσβύτερος | Σχολάζων | 1872-1934 |
Νήφων Σαμπά | 22 Μαρτίου 1925-7 Σεπτεμβρίου 1966 | Από Πρεσβύτερος | Κοίμηση | 1890-1966 |
Σπυρίδων Κχούρι | 26 Σεπτεμβρίου 1966-26 Ιουνίου 2015 | Από Πρεσβύτερος | Σχολάζων | 1926-2019 |
Αντώνιος Αλσούρι | 14 Νοεμβρίου 2015-σήμερα | Από Πρεσβύτερος | γεν. 1970 | |
Αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024.-