Ημερολόγιο συμβάντων |
ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου:
Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Σεραφείμ.
α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Μητροπολίτες
-
Ο Μόσχας και Κολόμνας Σεραφείμ.
25-12-1799.
Έδρα Μόσχα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Σέργιος. 17-03-1812.
Έδρα Ριαζάν.
-
Ο Τβερ και Κάσιν Συμεών. 27-02-1816. (Εκλογή 26-09-1820, από
Τσερνιγόβου).
Έδρα Τβερ.
-
Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Φιλάρετος. 05-08-1817. (Εκλογή 26-09-1820, από
Τβερ). Έδρα Γιαροσλάβ.
Επίσκοποι
-
Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ξενοφών. 15-01-1800. Έδρα Βλαδίμη.
-
Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Μωυσής.
25-03-1808.
Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.
-
Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιωάσαφ. 21-11-1810.
Έδρα Σμολένσκ.
-
Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Σαμουήλ. 19-08-1817.
Έδρα Κοστρομά.
-
Ο Τούλας και Μπελιώβου Αβραάμ. 21-07-1818.
Έδρα Τούλα.
-
Ο Καλούγας και Μπορώβου Φιλάρετος. 01-06-1819.
Έδρα Καλούγα.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Δημητρώβου (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Επίσκοποι
-
Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Ονησιφόρος. 22-02-1814.
Έδρα Βόλογδα.
-
Ο Βιάτκας και Σλομποδά Αμβρόσιος. 15-07-1817.
Έδρα Βιάτκα.
-
Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωσήφ. 09-11-1819. Έδρα Αρχάγγελος.
γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία
και τη Βαλτική.
Μητροπολίτες
-
Ο Νογβορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Μιχαήλ.
20-06-1802.
Έδρα Αγία Πετρούπολη.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Πσκώβου, Λιβονίας και Κουρλάνδης Ευγένιος. 17-01-1804.
Έδρα Πσκωβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Ρεβάλης Βλαδίμηρος. 11-05-1819.
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
-
Ο Παλαιάς Ρωσίας Δαμασκηνός. 14-12-1819.
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Επίσκοποι
-
Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Ιωνάς.
24-03-1812.
Έδρα Ταμπώβ.
-
Ο Πένζας και Σαρατώβου Αμβρόσιος. 12-03-1816.
Έδρα Πένζα.
-
Ο Βορόνεζ και Τσερκάσκ
Επιφάνιος. 26-03-1816.
Έδρα Βορόνεζ.
-
Ο Ορέλ και Σέβσκ Ιωνάς. 22-07-1817.
Έδρα Ορέλ.
Σημείωση: Το 1820 η έδρα της Ι.Ε. Ορέλ και Σέβσκ μεταφέρθηκε
από το Σέβσκ στο Ορέλ.
-
Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ευγένιος. 14-07-1818.
Έδρα Μπέλγκοροντ.
ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα και τον
Βόρειο Καύκασο.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Αστραχανίου και Καυκάσου Γάιος. 29-05-1793.
Έδρα Άστραχαν.
-
Ο Καζάν και Σιμπίρσκ Αμβρόσιος. 10-01-1804.
Έδρα Καζάν.
στ) Αρχιερείς στα Ουράλια.
Επίσκοποι
-
Ο Πέρμης και Αικατερινβούργου Ιουστίνος. 25-03-1800. Έδρα Πέρμη.
-
Ο Ορενβούργου και Ουφάς Θεόφιλος. 23-03-1819. Έδρα Ουφά.
ζ) Αρχιερείς στη Σιβηρία, την Κεντρική Ασία
και την Άπω Ανατολή.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αμβρόσιος. 13-11-1799.
Έδρα Τομπόλσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Ιρκούτσκ, Νερτσίνσκ και Γιακουτίας Μιχαήλ. 18-10-1814.
Έδρα Ιρκούτσκ.
η) Αρχιερείς στην Ουκρανία, την Πολωνία, τη
Λιθουανία, τη Λευκορωσία και τη Βεσσαραβία.
Μητροπολίτες
-
Ο Κιέβου και Γαλικίας Σεραπίων. 11-06-1788.
Έδρα Κίεβο.
-
Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Γαβριήλ. 26-12-1791.
Έδρα Κισινιώβ.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Αικατερινοσλάβ, Χερσώνος και Ταυρίδος Ιώβ. 27-02-1793.
Έδρα Αικατερινοσλάβ (Ντνίπρο).
-
Ο Μογιλιέβου και Βίτεμπσκ Δανιήλ. 02-02-1806.
Έδρα Μογιλιέβ.
-
Ο Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Αντώνιος. 02-02-1808.
Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.
-
Ο Μίνσκ και Λιθουανίας Ανατόλιος. 31-03-1812.
Έδρα Μίνσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Στέφανος. 14-09-1813.
Έδρα Αννάπολη.
-
Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Μεθόδιος. 21-09-1813.
Έδρα Πολτάβα.
-
Ο Σλομποδά Ουκρανίας και Χαρκόβου Παύλος. 18-02-1817.
Έδρα Χάρκοβο.
-
Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Λαυρέντιος. 19-01-1819. (Εκλογή 26-10-1820, από
Δημητρώβου).
Έδρα Τσερνιγώβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Τσιγκιρίν Ειρηναίος. 24-02-1807.
Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
-
Ο Μπενδέρι και Άκερμαν Δημήτριος. 16-07-1811.
Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.
θ) Εξαρχία Γεωργίας.
Μητροπολίτης Έξαρχος
-
Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Θεοφύλακτος, Έξαρχος Γεωργίας. 30-10-1799.
Έδρα Τιφλίδα.
Μητροπολίτες
-
Ο Τσαΐσης Γρηγόριος. 1777.
Έδρα Τσαΐση.
-
Ο Κουταΐδος Δοσίθεος. 1781. (+ 08-03-1820).
Έδρα Κουταΐση.
-
Ο Τσκονδίδης Βησσαρίων. 1789.
Έδρα Μαρτβίλη.
-
Ο Μπόδβης και Σιγκνάγκης Ιωάννης. 1790.
Έδρα Σιγκνάγκη.
-
Ο Νινοτσμίνδης Δαυΐδ.
24-04-1805. Έδρα Νινοτσμίνδα.
-
Ο Τζουμάτης Νικόλαος. 1811.
Έδρα Τζουμάτη.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Νικορτσμίνδης Σωφρόνιος. 1793. Έδρα Νικορτσμίνδα.
Επίσκοποι
-
Ο Αχταλείας Ιωακείμ. 1802.
Έδρα Αχταλά.
-
Ο Σεμοκμέδης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τζουμάτης Νικόλαος.
Έδρα Σεμοκμέδη.
-
Ο Γαενάτης (χηρεύει).
Έδρα Ζελάτη.
-
Ο Χόνης (χηρεύει).
Έδρα Χόνη.
Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Γκόρης Στέφανος. περ. 1800.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.
ι) Σχολάζοντες Αρχιερείς.
-
Ο π. Γαενάτης Ευθύμιος. περ. 1766. (Παύση 04-03-1820).
-
Ο π. Χόνης Αντώνιος. 1771. (Παύση 04-03-1820).
-
Ο π. Άνω Ιβηρίας Αντώνιος. 1784.
-
Ο π. Μετσχέτης και Ιβηρίας Βαρλαάμ. 1788.
-
Ο π. Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος. 1794.
-
Ο π. Ορέλ και Σέβσκ Δοσίθεος. 25-03-1795.
-
Ο π. Μογιλιέβου και Βίτεμπσκ Βαρλαάμ. 03-06-1795. (+ 23-07-1820).
-
Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Αντώνιος. 09-10-1799. (Παραίτηση
12-07-1820).
-
Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Θεοφύλακτος. 26-04-1803.
-
Ο π. Ορενβούργου και Ουφάς Αυγουστίνος. 10-06-1806.
-
Ο π. Πένζας και Σαρατώβου Αθανάσιος. 15-09-1811.
-
Ο π. Τελάβης και Καυκασίου Γεωργίας Δοσίθεος. 30-01-1812.
|