Ημερολόγιο συμβάντων |
ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου:
Ο
Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.
α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Μητροπολίτες
-
Ο Μόσχας και Κολόμνας Φιλάρετος. 05-08-1817.
Έδρα Μόσχα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ριαζάν
και Ζαράισκ Ειρήναρχος. 03-05-1836.
Έδρα Ριαζάν.
-
Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Νείλος. 08-12-1835.
Έδρα Γιαροσλάβ.
-
Ο Τβερ και Κάσιν Φιλόθεος.
18-12-1849.
Έδρα Τβερ.
-
Ο Βλαδίμης
και Σουσδαλίας Αντώνιος. 08-07-1852. (Εκλογή 17-06-1866, από Βολυνίας).
Έδρα Βλαδίμη.
Επίσκοποι
-
Ο Καλούγας
και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
Έδρα Καλούγα.
-
Ο Κοστρομά και
Γκάλιτς Πλάτων. 24-05-1856.
Έδρα Κοστρομά.
-
Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νεκτάριος. 13-09-1859.
Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.
-
Ο Τούλας
και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
Έδρα Τούλα.
-
Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιωάννης. 17-01-1865. (Εκλογή 13-11-1866, από
Βιμπόργου).
Έδρα Σμολένσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Δημητρώβου Λεωνίδας.
26-04-1859.
Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
-
Ο
Μοζάισκ Ιγνάτιος. 07-08-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
-
Ο Κίνεσμα Ιωνάθαν.
04-09-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.
Σημείωση: Το Βικαριάτο του Κίνεσμα ιδρύθηκε στις 11-05-1866.
-
Ο Μπαλάχνας Μακάριος.
17-07-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.
Σημείωση: Το Βικαριάτο της Μπαλάχνας ιδρύθηκε στις 11-05-1866.
-
Ο Στάριτσας (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.
Σημείωση: Το Βικαριάτο της Στάριτσας ιδρύθηκε στις 09-11-1866.
β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Αρκάδιος. 03-02-1829.
Έδρα Πετροζαβόδσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 26-08-1845.
Έδρα Αρχάγγελος.
-
Ο Βιάτκας και
Σλομποδά Απολλώς. 16-02-1864. (Εκλογή 13-12-1866, από Λαδόγκας).
Έδρα Βιάτκα.
Σημείωση: Στις 17-06-1866 εξελέγη Επίσκοπος Βιάτκας ο Βόλογδα
Χριστοφόρος, ο οποίος παραιτήθηκε στις 20-10-1866.
-
Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 21-08-1866.
Έδρα Βόλογδα.
γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία
και τη Βαλτική.
Μητροπολίτες
-
Ο
Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
Έδρα Αγία Πετρούπολη.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ρίγας και Μιτάβας Πλάτων. 08-09-1843.
Έδρα Ρίγα.
-
Ο Πσκώβου και Πορχώβου Θεόγνωστος. 23-05-1848.
Έδρα Πσκωβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Παλαιάς Ρωσίας Σεραφείμ. 10-04-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
-
Ο Ρεβάλης Βενιαμίν. 29-05-1866. Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.
-
Ο Λαδόγκας Παλλάδιος..18-12-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
Σημείωση: Στις 21-02-1866 εξελέγη Επίσκοπος Λαδόγκας ο Παλαιάς
Ρωσίας Απολλώς, ο οποίος στις 13-12-1866 εξελέγη Επίσκοπος Βιάτκας.
-
Ο Βιμπόργου (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Επίσκοποι
-
Ο Ορέλ και Σέβσκ Πολύκαρπος. 05-06-1853.
Έδρα Ορέλ.
-
Ο Πένζας
και Σαράνσκ Αντώνιος. 21-09-1858.
Έδρα Πένζα.
-
Ο Βορόνεζ
και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 10-01-1860.
Έδρα Βορόνεζ.
-
Ο
Κούρσκ και Μπελγορόδου Σέργιος. 01-01-1861.
Έδρα Κούρσκ.
-
Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Θεοδόσιος. 01-09-1863.
Έδρα Ταμπώβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Οστρογκόζσκ (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.
Σημείωση: Το Βικαριάτο του Οστρογκόζσκ ιδρύθηκε στις
09-11-1866.
ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος.
15-08-1842.
Έδρα Άστραχαν.
Επίσκοποι
-
Ο Σιμπίρσκ
και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.
Έδρα Σιμπίρσκ.
-
Ο
Καζάν και Σβιάζσκ Αντώνιος. 30-03-1858. (Εκλογή 09-11-1866, από
Σμολένσκ).
Έδρα Καζάν.
-
Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ιωαννίκιος. 12-06-1861. Έδρα Σαράτωβ.
-
Ο
Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γεράσιμος. 10-03-1863. (Εκλογή 26-01-1866, από
Λαδόγκας).
Έδρα Σαμάρα.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Τσεμποξάρυ Γουρίας. 05-07-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.
στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Ιωάννης. 17-08-1830.
Έδρα Νοβοτσερκάσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης Θεοφύλακτος. 02-10-1860.
Έδρα Σταυρούπολη.
ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Νεόφυτος. 15-11-1836.
Έδρα Πέρμη.
Επίσκοποι
-
Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Φιλάρετος. 28-05-1851.
Έδρα Ουφά.
-
Ο
Ορενβούργου και Ουράλσκ Μητροφάνης. 28-05-1862. (Εκλογή 09-11-1866,
από Αικατερινβούργου). Έδρα Ορενμπούργκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Αικατερινβούργου Βασσιανός. 21-11-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.
η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία
και την Κεντρική Ασία.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Τομπόλσκ
και Σιβηρίας Βαρλαάμ. 31-01-1843.
Έδρα Τομπόλσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Βιτάλιος. 10-01-1865. (+ 24-11-1866).
Έδρα Τόμσκ.
θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην
Άπω Ανατολή.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Αλεουτίων Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
Έδρα Μπλαγοβέσενσκ..
-
Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Παρθένιος. 14-03-1854.
Έδρα Ιρκούτσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Νικόδημος. 14-02-1854.
Έδρα Κρασνογιάρσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Γιακουτίας Πέτρος.
29-03-1859. (Εκλογή 09-11-1866, από Νέου Αρχαγγέλου).
Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.
-
Ο Νέου Αρχαγγέλου Παύλος. 06-03-1860. (Εκλογή 09-11-1866, από
Γιακουτίας).
Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.
-
Ο Σελένγκας Βενιαμίν. 20-05-1862.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.
ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.
Μητροπολίτες
-
Ο Κιέβου
και Γαλικίας Αρσένιος. 24-04-1832.
Έδρα Κίεβο.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Φιλάρετος. 21-12-1841. (+ 09-08-1866).
Έδρα Τσερνιγώβ.
-
Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Μακάριος. 28-01-1851.
Έδρα Χάρκοβο.
-
Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Αντώνιος. 02-04-1850.
Έδρα Κισινιώβ.
-
Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 04-03-1851.
Έδρα Οδησσός.
Επίσκοποι
-
Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Αλέξιος.
20-09-1853.
Έδρα Συμφερόπολη.
-
Ο
Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αγαθάγγελος. 31-03-1857. (Εκλογή 17-06-1866,
από Βιάτκας).
Έδρα Ζιτόμιρ.
-
Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Λεόντιος. 13-03-1860.
Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.
-
Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βαρλαάμ.
21-08-1860. (Εκλογή 09-11-1866, από π. Ορενβούργου).
Έδρα Τσερνιγώβ.
-
Ο Πολτάβας
και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862. Έδρα Πολτάβα.
-
Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Πλάτων. 13-12-1864.
Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Οστρόγκ Ιερόθεος. 25-03-1845.
Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.
-
Ο
Νοβομίργοροδ Σοφονίας. 03-03-1863.
Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.
-
Ο Τσιγκιρίν Πορφύριος.
14-02-1865.
Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
-
Ο Σουμύ (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.
Σημείωση: Το Βικαριάτο του Σουμύ ιδρύθηκε στις 09-11-1866.
-
Ο Μπάλτας (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.
Σημείωση: Το Βικαριάτο της Μπάλτας ιδρύθηκε στις 09-11-1866.
ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.
Μητροπολίτες
-
Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιωσήφ. 04-08-1829.
Έδρα Βίλνα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Μίνσκ
και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.
Έδρα Μίνσκ.
-
Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος.
09-03-1847.
Έδρα Μογιλιέβ.
-
Ο Βαρσοβίας και Νέου Γεωργιέβου Ιωαννίκιος. 16-01-1855.
Έδρα Βαρσοβία..
Επίσκοποι
-
Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Σάββας. 04-11-1862. (Εκλογή 17-06-1866, από
Μοζάισκ).
Έδρα Βίτεμπσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Μπρέστ Ιγνάτιος. 20-05-1848.
Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..
-
Ο Κοβνό Αλέξανδρος. 02-11-1860.
Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.
ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ιβηρίας
(Καρταλίνης) και Καχέτης Ευσέβιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-01-1849.
Έδρα Τιφλίδα.
Επίσκοποι
-
Ο Ιμερέτης
Γαβριήλ. 06-12-1858.
Έδρα Κουταΐση.
-
Ο Γκούριας
Γαβριήλ. 25-03-1859.
Έδρα Τζουμάτη.
-
Ο
Αβχαζίας Αλέξανδρος.
04-03-1862.
Έδρα Πιτυούς.
-
Ο Μινγκρέλης Ταράσιος. 30-08-1865.
Έδρα Μαρτβίλη.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Γκόρης Γερόντιος. 06-10-1857.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.
ιγ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.
-
Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ευγένιος. 14-07-1818.
-
Ο π.
Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.
-
Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Ιννοκέντιος. 19-05-1832.
-
Ο π. Μίνσκ και
Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.
-
Ο π.
Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834. (Παύση 27-03-1866).
-
Ο π. Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ανατόλιος. 04-08-1840.
-
Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας.
06-04-1841.
-
Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Αθανάσιος. 25-06-1841. (Παύση 09-11-1866).
-
Ο π.
Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.
-
Ο π. Βορόνεζ
και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.
-
Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.
-
Ο π. Αικατερινβούργου Ιωνάς. 19-05-1846.
-
Ο π. Βιάτκας και Σλομποδά Χριστοφόρος. 25-03-1850. (Παραίτηση
20-10-1866).
-
Ο π. Ιμερέτης Γερμανός. 08-09-1851.
-
Ο π. Γκούριας Ιωάννης. 08-09-1853.
-
Ο π. Μελιτοπόλεως Κύριλλος. 13-10-1857. (+ 10-02-1866).
-
Ο π. Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης Ιγνάτιος. 13-11-1857.
-
Ο π. Πολτάβας και Περεγιασλάβας Αλέξανδρος. 17-11-1857.
-
Ο π. Ορενβούργου και Ουράλσκ Αντώνιος. 15-06-1858.
-
Ο π.
Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859. (Παραίτηση 17-06-1866).
|