Ημερολόγιο συμβάντων |
ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου:
Ο
Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.
α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Μητροπολίτες
-
Ο
Μόσχας και Κολόμνας Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
Έδρα Μόσχα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Καλούγας
και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
Έδρα Καλούγα.
-
Ο Βλαδίμης
και Σουσδαλίας Αντώνιος. 08-07-1852.
Έδρα Βλαδίμη.
-
Ο Τβερ και
Κάσιν Αλέξιος. 20-09-1853. (Εκλογή 09-09-1876, από
Ριαζάν).
Έδρα Τβερ.
-
Ο Κοστρομά και
Γκάλιτς Πλάτων. 24-05-1856.
Έδρα Κοστρομά.
-
Ο
Γιαροσλάβου και Ροστόβου Λεωνίδας. 26-04-1859. (Εκλογή 15-05-1876, από
Δημητρώβου. Προαγωγή
αυθημερόν. + 15-12-1876).
Έδρα Γιαροσλάβ.
-
Ο Τούλας
και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
Έδρα Τούλα.
Επίσκοποι
-
Ο Κάτω
Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.
-
Ο Ριαζάν
και Ζαράισκ Παλλάδιος..18-12-1866. (Εκλογή 09-09-1876, από
Ταμπώβου).
Έδρα Ριαζάν.
-
Ο Σμολένσκ και
Δορογκομπούη Ιωσήφ. 14-09-1868.
Έδρα Σμολένσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Μοζάισκ Ιγνάτιος. 07-08-1866.
Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
-
Ο Μπαλάχνας Πολύκαρπος.
14-01-1868.
Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.
-
Ο Κίνεσμα
Γεννάδιος. 22-09-1868.
Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.
-
Ο Μούρομ
Ιακώβ. 18-01-1870.
Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.
-
Ο Μιχαηλώβου Βασίλειος.
11-02-1873.
Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.
-
Ο
Δημητρώβου Νικόδημος. 06-04-1875. (Εκλογή 17-06-1876, από
Παλαιάς Ρωσίας).
Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
-
Ο Στάριτσας (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.
β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Επίσκοποι
-
Ο
Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Θεοδόσιος. 01-09-1863.
Έδρα Βόλογδα.
-
Ο Βιάτκας και
Σλομποδά Απολλώς. 16-02-1864.
Έδρα Βιάτκα.
-
Ο
Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Μακάριος. 17-07-1866. (Εκλογή 25-12-1876, από
Ορέλ).
Έδρα Αρχάγγελος.
-
Ο Ολονέτς και
Πετροζαβόδσκ Ιωνάθαν.
04-09-1866.
Έδρα Πετροζαβόδσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Σαραπούλ Παλλάδιος. 16-11-1869.
Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.
-
Ο Τότμας (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.
γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία
και τη Βαλτική.
Μητροπολίτες
-
Ο
Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
Έδρα Αγία Πετρούπολη.
Επίσκοποι
-
Ο Ρίγας
και Μιτάβας Σεραφείμ. 10-04-1866.
Έδρα Ρίγα.
-
Ο Πσκώβου
και Πορχώβου Παύλος. 21-08-1866.
Έδρα Πσκωβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Λαδόγκας Ερμογένης. 21-10-1873. (Εκλογή 09-09-1876, από
Βιμπόργου).
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
-
Ο
Βιμπόργου Βαρλαάμ. 14-02-1875. (Εκλογή 09-09-1876, από
Τότμας).
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
-
Ο Παλαιάς
Ρωσίας Βαρσανούφιος. 31-10-1876.
(Εκλογή 19-11-1876, από
Αικατερινβούργου).
Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
-
Ο Ρεβάλης (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.
δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Βορόνεζ
και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 10-01-1860.
Έδρα Βορόνεζ.
Επίσκοποι
-
Ο
Κούρσκ και Μπελγορόδου Σέργιος. 01-01-1861.
Έδρα Κούρσκ.
-
Ο Πένζας
και Σαράνσκ Γρηγόριος. 02-02-1867.
Έδρα Πένζα.
-
Ο Ορέλ
και Σέβσκ Ιουβενάλιος. 06-10-1868. (Εκλογή 25-12-1876, από
Αρχαγγέλου). Έδρα Ορέλ.
-
Ο Ταμπώβου
και Σάτσκ Παλλάδιος.
22-08-1871. (Εκλογή 09-09-1876, από
Λαδόγκας). Έδρα Ταμπώβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Οστρογκόζσκ Βενιαμίν. 19-12-1871.
Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.
-
Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.
ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο
Καζάν και Σβιάζσκ Αντώνιος. 30-03-1858.
Έδρα Καζάν.
Επίσκοποι
-
Ο
Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γεράσιμος. 10-03-1863.
Έδρα Σαμάρα.
-
Ο Σιμπίρσκ
και Συζράν Θεόκτιστος. 25-05-1869. Έδρα Σιμπίρσκ.
-
Ο Σαρατώβου
και Τσαρίτσιν Τύχων. 14-09-1869. Έδρα Σαράτωβ.
-
Ο
Αστραχανίου και Ενοταέβου Χρύσανθος. 29-12-1874.
Έδρα Άστραχαν.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Τσεμποξάρυ
Ιωάννης. 30-03-1875.
Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.
στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ντον
και Νοβοτσερκάσκ Πλάτων. 08-09-1843. Έδρα Νοβοτσερκάσκ.
Επίσκοποι
-
Ο Καυκάσου
και Αικατερινοδάρ Γερμανός. 08-01-1867.
Έδρα Σταυρούπολη.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Μοζντόκ Ισαάκιος.
09-05-1871.
Βικάριος της Ι.Ε. Καυκάσου.
-
Ο Αξάη (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.
ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.
Επίσκοποι
-
Ο
Ορενβούργου και Ουράλσκ Μητροφάνης. 28-05-1862.
Έδρα Ορενμπούργκ.
-
Ο
Πέρμης και Βερχοτούρας Βασσιανός. 21-11-1866. (Εκλογή 09-09-1876,
από Αικατερινβούργου).
Έδρα Πέρμη.
-
Ο Ουφάς
και Μενζελίνσκ Νικάνωρ. 04-07-1871. (Εκλογή 25-12-1876, από
Αξάη).
Έδρα Ουφά.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Αικατερινβούργου (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.
Σημείωση: Στις 31-10-1876 χειροτονήθηκε Επίσκοπος
Αικατερινβούργου
ο Αρχιμανδρίτης Βαρσανούφιος Οχότιν, ο οποίος στις 19-11-1876 εξελέγη
Επίσκοπος Παλαιάς
Ρωσίας.
η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία
και την Κεντρική Ασία.
Επίσκοποι
-
Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Πέτρος.
29-03-1859. (Εκλογή 19-11-1876, από
Ουφάς).
Έδρα Τόμσκ.
-
Ο Τουρκεστάν
και Τασκένδης Σοφονίας. 03-03-1863.
Έδρα Βέρνη (Αλματύ).
-
Ο Τόμσκ και
Σεμιμπαλαντίνσκ Πλάτων. 13-12-1864. (+ 08-10-1876).
Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ.
-
Ο Τομπόλσκ
και Σιβηρίας Εφραίμ. 07-03-1871.
Έδρα Τομπόλσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.
θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην
Άπω Ανατολή.
Επίσκοποι
-
Ο Καμτσάτκας,
Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Παύλος. 06-03-1860.
Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.
-
Ο
Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Βενιαμίν. 20-05-1862.
Έδρα Ιρκούτσκ.
-
Ο
Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Αντώνιος. 19-02-1867.
Έδρα Κρασνογιάρσκ.
-
Ο
Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Διονύσιος. 09-02-1868.
Έδρα Γιακούτσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Σελένγκας Μαρτινιανός.
09-02-1869.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.
ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.
Μητροπολίτες
-
Ο Κιέβου
και Γαλικίας Αρσένιος. 24-04-1832. (+ 28-04-1876).
Έδρα Κίεβο.
-
Ο
Κιέβου και Γαλικίας Φιλόθεος. 18-12-1849. (Εκλογή 15-05-1876, από
Τβερ. Προαγωγή
αυθημερόν).
Έδρα Κίεβο.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο
Βολυνίας και Ζιτόμιρ Δημήτριος. 04-03-1851. (Εκλογή 26-04-1876, από
Γιαροσλάβου).
Έδρα Ζιτόμιρ.
-
Ο
Χερσώνος και Οδησσού Ιωαννίκιος. 16-01-1855.
Έδρα Οδησσός.
-
Ο
Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αγαθάγγελος. 31-03-1857. (+ 08-03-1876).
Έδρα Ζιτόμιρ.
Επίσκοποι
-
Ο Χαρκόβου
και Αχτύρκας Σάββας. 04-11-1862.
Έδρα Χάρκοβο.
-
Ο Πολτάβας
και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862. Έδρα Πολτάβα.
-
Ο Ταυρίδος και
Συμφεροπόλεως Γουρίας. 05-07-1866. Έδρα Συμφερόπολη.
-
Ο
Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.
-
Ο
Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Θεοδόσιος. 28-01-1867.
Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).
-
Ο
Κισινιώβου και Χοτίνσκ Παύλος. 08-09-1868.
Έδρα Κισινιώβ.
-
Ο
Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σεραπίων. 04-05-1869. (Εκλογή 15-05-1876, από
Νοβγορόδου
Σέβερσκη). Έδρα Τσερνιγώβ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο Τσιγκιρίν Πορφύριος.
14-02-1865.
Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
-
Ο Μπάλτας
Βενιαμίν. 08-11-1870.
Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.
-
Ο Οστρόγκ Ιουστίνος.
25-05-1871.
Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.
-
Ο Σουμύ
Βενιαμίν. 30-07-1872.
Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.
-
Ο
Νοβομίργοροδ Ναθαναήλ. 15-08-1872.
Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.
-
Ο
Ουμάν Φιλάρετος. 28-07-1874.
Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
-
Ο Άκερμαν (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.
-
Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη (χηρεύει).
Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.
ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος.
09-03-1847.
Έδρα Μογιλιέβ.
-
Ο
Λιθουανίας και Βίλνας Μακάριος. 28-01-1851.
Έδρα Βίλνα.
-
Ο Χέλμ
και Βαρσοβίας Λεόντιος. 13-03-1860.
Έδρα Βαρσοβία.
Επίσκοποι
-
Ο Μίνσκ
και Μπομπρούϊσκ Αλέξανδρος. 02-11-1860.
Έδρα Μίνσκ.
-
Ο Πόλοτσκ
και Βίτεμπσκ Βικτωρίνος. 03-11-1868.
Έδρα Βίτεμπσκ.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Κοβνό Ευγένιος.
09-08-1870.
Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..
-
Ο Μπρέστ Βλαδίμηρος.
16-03-1875.
Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.
-
Ο
Λιούμπλιν Μάρκελλος. 08-07-1875.
Βικάριος της Ι.Ε. Χέλμ.
ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.
Αρχιεπίσκοποι
-
Ο Ιβηρίας
(Καρταλίνης) και Καχέτης Ευσέβιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-01-1849.
Έδρα Τιφλίδα.
Επίσκοποι
-
Ο Ιμερέτης
Γαβριήλ. 06-12-1858.
Έδρα Κουταΐση.
-
Ο Γκούριας
Γαβριήλ. 25-03-1859.
Έδρα Τζουμάτη.
-
Ο Αβχαζίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιμερέτης Γαβριήλ.
Έδρα Πιτυούς.
Βικάριοι Επίσκοποι
-
Ο
Γκόρης Αλέξανδρος.
04-03-1862.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.
-
Ο Μινγκρέλης
Βησσαρίων. 12-01-1875.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.
-
Ο Βλαδικαυκάσου Ιωσήφ.
30-11-1875.
Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.
ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.
Επίσκοποι
-
Ο Αλεουτίων και Αλάσκας
Ιωάννης. 05-07-1870.
Έδρα Σαν Φραντσίσκο.
ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.
-
Ο π.
Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.
-
Ο π. Μίνσκ και
Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.
-
Ο π.
Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834.
-
Ο π. Ριαζάν
και Ζαράισκ Ειρήναρχος. 03-05-1836.
-
Ο π. Μίνσκ
και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.
-
Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας.
06-04-1841.
-
Ο π.
Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.
-
Ο π.
Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος. 15-08-1842. (+ 07-12-1876).
-
Ο π. Βορόνεζ
και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.
-
Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.
-
Ο π. Τομπόλσκ
και Σιβηρίας Βαρλαάμ. 31-01-1843. (+ 31-03-1876).
-
Ο π. Σιμπίρσκ
και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.
-
Ο π. Πέρμης
και Βερχοτούρας Αντώνιος. 21-09-1858. (Παραίτηση 09-09-1876. +
21-12-1876).
-
Ο π.
Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859.
-
Ο π.
Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Αλέξιος. 12-03-1867.
|